DANIËLLE FIENE
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
55001, 31248748, Náchod, Křinice, Křinice, 133 |
|
DANIËLLE FIENE
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
55001, 31248748, Náchod, Křinice, Křinice, 133, č.p. 133, 55001 Křinice |
|
FRITS FIENE
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
1617KD, Westwoud, Dr. Nuijensstraat 68 |
|
FRITS FIENE
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
Westwoud, Dr. Nuijensstraat 68, 1617KD, Dr. Nuijensstraat 68, 1617KD Westwoud, Nizozemsko |
|
Frits Fiene
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
17.04.2007 |
Adresa: |
Nuyenstraat 68, 1617 KD Westwoud |
|
Frits Fiene
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
17.04.2007 |
Adresa: |
Nuyenstraat 68, 1617 KD Westwoud, Nuyenstraat 68 - 1617 KD Westwoud, Nizozemsko |
|
David De Vries
|
Neaktivní
od 17.04.2007
|
jednatel |
28.12.2005 |
Adresa: |
16000, Praha, Praha 6, Rubličova, 969/1 |
|
David De Vries
|
Neaktivní
od 17.04.2007
|
jednatel |
28.12.2005 |
Adresa: |
16100, 22707506, Praha, Ruzyně, Rubličova, 969, 1, Rubličova 969/1, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Daniela Vaverková
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
55001, 7395833, Broumov, Malá kolonie, 33 |
|
Daniela Vaverková
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
Jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
55001, 7395833, Náchod, Broumov, Kolonie 5.května, Malá kolonie, 33, Malá kolonie 33, Kolonie 5.května, 55001 Broumov |
|
Soňa Sloupenská
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
Jednatel |
04.11.2002 |
Adresa: |
54974, 20814569, Náchod, Božanov, 20 |
|
Soňa Sloupenská
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
Jednatel |
04.11.2002 |
Adresa: |
54974, 20814569, Náchod, Božanov, Božanov, 20, č.p. 20, 54974 Božanov |
|