KAREL HORÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
53361, 26534801, Pardubice, Choltice, Choltice, Severní, 283 |
|
KAREL HORÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
53361, 26534801, Pardubice, Choltice, Choltice, Severní, 283, Severní 283, 53361 Choltice |
|
KAREL HORÁČEK
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
53009, 7796323, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Grusova, 413 |
|
KAREL HORÁČEK
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
05.12.2015 |
Adresa: |
53009, 7796323, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Grusova, 413, Grusova 413, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Karel Horáček
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
Jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
53009, 7796323, Pardubice, Grusova, 413 |
|
KAREL HORÁČEK
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
Jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
53009, 7796323, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Grusova, 413, Grusova 413, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Pavel Melichar
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
Jednatel |
06.12.2002 |
Adresa: |
53009, 7793235, Pardubice, Pardubice, Družstevní, 102 |
|
Ing. Pavel Melichar
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
Jednatel |
06.12.2002 |
Adresa: |
53009, 7793235, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družstevní, 102, Družstevní 102, Polabiny, 53009 Pardubice |
|