Mgr. HELENA DUDKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.06.2024 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JIŘÍ KRUPIČKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.06.2024 |
Adresa: |
53009, 7794878, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Prodloužená, 266, Prodloužená 266, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
TOMÁŠ DANIHELKA
|
Aktivní
|
Revizor |
08.06.2024 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
01.12.2023 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
01.12.2023 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.09.2021 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425 |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.09.2021 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
PhDr. ZUZANA BŘÍZOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
Jan Večeřílek
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
JIŘÍ KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
Člen výboru |
01.12.2023 |
Adresa: |
53009, 7794878, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Prodloužená, 266, Prodloužená 266, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 17.10.2023
|
Předseda výboru |
17.10.2023 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
Člen výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
PhDr. ZUZANA BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
Člen výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
Místopředseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Marie Sejkorová
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Místopředseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
PhDr. Zuzana Břízová
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
Anton Kušnierík
|
Neaktivní
od 05.09.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425 |
|
Ing. Lukáš Mudroch
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Místopředseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
PhDr. ZUZANA BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Neaktivní
od 05.09.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
Člen výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 17.10.2023
|
Předseda výboru |
03.08.2021 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Předseda výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Místopředseda výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
PhDr. ZUZANA BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425 |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Předseda výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Místopředseda výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
PhDr. ZUZANA BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 03.08.2021
|
Člen výboru |
06.04.2018 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
09.05.2015 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
09.05.2015 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 09.05.2015
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
50002, 23896990, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1398, 28 |
|
JAN VEČEŘÍLEK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
předseda výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
místopředseda výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425 |
|
LUKÁŠ MUDROCH
|
Neaktivní
od 09.05.2015
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
50002, 23896990, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jungmannova, 1398, 28, Jungmannova 1398/28, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ANTON KUŠNIERÍK
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
člen výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
předseda výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
místopředseda výboru |
14.04.2015 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JAN VEČEŘÍLEK
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
předseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
KAREL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
místopředseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426 |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424 |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Brožíkova, 425 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
předseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
KAREL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
místopředseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
člen výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Předseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Místopředseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Ing. Marie Sejkorová
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Brožíkova, 425 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Předseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Místopředseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
Člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Předseda výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Místopředseda výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Ing. Marie Sejkorová
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Brožíkova, 525 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Předseda výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Místopředseda výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. MARIE SEJKOROVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Anton Kušnierik
|
Neaktivní
od 02.03.2011
|
Člen výboru |
26.03.2009 |
Adresa: |
525, Pardubice, Brožíkova, 53009, Brožíkova 525, 53009 Pardubice, Česká republika |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Předseda výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Místopředseda výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Jiří Kohoutek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Ing. Juraj Kaňuščák
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Předseda výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Místopředseda výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jiří Kohoutek
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
HANA ZAHRADNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Juraj Kaňuščák
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
Člen výboru |
26.03.2007 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
předseda výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Brožíkova, 426 |
|
Alena Petráňová
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
místopředseda výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Brožíkova, 425 |
|
Juraj Kanuščák
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Bohumil Limburský
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Alena Zemanová
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Brožíkova, 424 |
|
Jan Večeřílek
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
předseda výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796455, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 426, Brožíkova 426, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Alena Petráňová
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
místopředseda výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796447, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 425, Brožíkova 425, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Juraj Kanuščák
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Bohumil Limburský
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Alena Zemanová
|
Neaktivní
od 26.03.2007
|
člen výboru |
22.04.2006 |
Adresa: |
53009, 7796439, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Brožíkova, 424, Brožíkova 424, Polabiny, 53009 Pardubice |
|