JANA ZAPLETALOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389 |
|
JITKA JUNKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389 |
|
JANA ZAPLETALOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
JITKA JUNKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.08.2021 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
PAVEL JONEŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389 |
|
PAVEL JONEŠ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
DAVID JUNEK
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Předseda výboru |
18.12.2020 |
Adresa: |
57201, 15938620, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Husova, 66 |
|
DAVID JUNEK
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Předseda výboru |
18.12.2020 |
Adresa: |
57201, 15938620, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, Husova, 66, Husova 66, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
DAVID JUNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
Předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389 |
|
JANA ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389 |
|
DAVID JUNEK
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
Předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
JANA ZAPLETALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Místopředseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
David Junek
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15941574, Polička, E. Beneše, 389 |
|
Miroslava Coufalová
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15935825, Polička, Dukelská, 371 |
|
Oldřich Zapletal
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15941574, Polička, E. Beneše, 389 |
|
DAVID JUNEK
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|
Miroslava Coufalová
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
místopředseda výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15935825, Svitavy, Polička, Dolní Předměstí, Dukelská, 371, Dukelská 371, Dolní Předměstí, 57201 Polička |
|
Oldřich Zapletal
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
06.08.2010 |
Adresa: |
57201, 15941574, Svitavy, Polička, Horní Předměstí, E. Beneše, 389, E. Beneše 389, Horní Předměstí, 57201 Polička |
|