JIŘÍ ROHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
27345, 75194988, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Buštěhradská, 618 |
|
JIŘÍ ROHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.05.2018 |
Adresa: |
27345, 75194988, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Buštěhradská, 618, Buštěhradská 618, 27345 Hřebeč |
|
VOJTĚCH DUBEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 956, 31 |
|
VOJTĚCH DUBEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 956, 31, Čajkovského 956/31, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
JIŘÍ ROHAN
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
Jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
27204, 1449532, Kladno, Kladno, Rozdělov, Smečenská, 745 |
|
JIŘÍ ROHAN
|
Neaktivní
od 25.05.2018
|
Jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
27204, 1449532, Kladno, Kladno, Rozdělov, Smečenská, 745, Smečenská 745, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
Vojtěch Dubec
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
Jednatel |
26.02.2010 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Čajkovského, 956 |
|
VOJTĚCH DUBEC
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
Jednatel |
26.02.2010 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 956, 31, Čajkovského 956/31, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Vojtěch Dubec
|
Neaktivní
od 26.02.2010
|
Jednatel |
02.05.2003 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Čajkovského, 956 |
|
VOJTĚCH DUBEC
|
Neaktivní
od 26.02.2010
|
Jednatel |
02.05.2003 |
Adresa: |
50009, 23812508, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 956, 31, Čajkovského 956/31, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|