LENKA VRBOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
PETR LICHTENBERG
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
JAN HORA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR LICHTENBERG
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
JAN HORA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.02.2022 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
JIŘÍ STROLENÝ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
Člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
53701, 18903681, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Pod Strání, 1221 |
|
JIŘÍ STROLENÝ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
Člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
53701, 18903681, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Pod Strání, 1221, Pod Strání 1221, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
JIŘÍ STROLENÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
Člen výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
PETR LICHTENBERG
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
místopředseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
JIŘÍ STROLENÝ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
Člen výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
předseda |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR LICHTENBERG
|
Neaktivní
od 26.02.2022
|
místopředseda výboru |
17.01.2017 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
předseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
PETR LICHTENBERG
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
ALOIS NOVELINKA
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
předseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR LICHTENBERG
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
ALOIS NOVELINKA
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
Lenka Vrbová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
předseda výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
Petr Lichtenberg
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
Alois Novelinka
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206 |
|
LENKA VRBOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
předseda výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR LICHTENBERG
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
ALOIS NOVELINKA
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
10.05.2008 |
Adresa: |
53705, 18903541, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Na Větrníku, 1206, Na Větrníku 1206, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|