DAVID NOSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405 |
|
PAVEL JELÍNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406 |
|
JAN PORKERT
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
50003, 23863897, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Velké náměstí, 21, 31 |
|
DAVID NOSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405, Družstevní 405, 51701 Solnice |
|
PAVEL JELÍNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
JAN PORKERT
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
50003, 23863897, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Velké náměstí, 21, 31, Velké náměstí 21/31, 50003 Hradec Králové |
|
NIKOLA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
předseda |
25.08.2022 |
Adresa: |
56182, 81502141, Ústí nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 246 |
|
NIKOLA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
předseda |
25.08.2022 |
Adresa: |
56182, 81502141, Ústí nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 246, č.p. 246, 56182 Klášterec nad Orlicí |
|
NIKOLA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
předseda |
26.10.2019 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406 |
|
PAVEL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
místopředseda výboru |
26.10.2019 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406 |
|
JAN PORKERT
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
člen výboru |
26.10.2019 |
Adresa: |
50003, 23863897, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Velké náměstí, 21, 31 |
|
NIKOLA BEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
předseda |
26.10.2019 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
PAVEL JELÍNEK
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
místopředseda výboru |
26.10.2019 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
JAN PORKERT
|
Neaktivní
od 08.09.2022
|
člen výboru |
26.10.2019 |
Adresa: |
50003, 23863897, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Velké náměstí, 21, 31, Velké náměstí 21/31, 50003 Hradec Králové |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
předseda výboru |
10.02.2018 |
Adresa: |
51801, 9706054, Rychnov nad Kněžnou, Byzhradec, Byzhradec, 61 |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
předseda výboru |
10.02.2018 |
Adresa: |
51801, 9706054, Rychnov nad Kněžnou, Byzhradec, Byzhradec, 61, č.p. 61, 51801 Byzhradec |
|
PAVLA DYNTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
člen výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
51801, 9857524, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Dobruška, nám. F. L. Věka, 36 |
|
PAVLA DYNTEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
člen výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
51801, 9857524, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Dobruška, nám. F. L. Věka, 36, nám. F. L. Věka 36, 51801 Dobruška |
|
PAVLA DYNTEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
člen výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406 |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 10.02.2018
|
předseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406 |
|
JOSEF ZEZULKA
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
místopředseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405 |
|
PAVLA DYNTEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
člen výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 10.02.2018
|
předseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
JOSEF ZEZULKA
|
Neaktivní
od 26.10.2019
|
místopředseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405, Družstevní 405, 51701 Solnice |
|
Aleš Dyntera
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555273, Solnice, Družstevní, 406 |
|
Josef Zezulka
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
místopředseda výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555265, Solnice, Družstevní, 405 |
|
Pavla Dynterová
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555273, Solnice, Družstevní, 406 |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
JOSEF ZEZULKA
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
místopředseda výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405, Družstevní 405, 51701 Solnice |
|
PAVLA DYNTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen výboru |
19.05.2008 |
Adresa: |
51701, 21555273, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 406, Družstevní 406, 51701 Solnice |
|
Aleš Dyntera
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Předseda |
15.05.2003 |
Adresa: |
9706054, Byzhradec, čp. 61 |
|
Jaroslava Mašková
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Místopředseda |
15.05.2003 |
Adresa: |
21555265, Solnice, Družstevní, 405 |
|
Josef Zezulka
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Člen |
15.05.2003 |
Adresa: |
21555265, Solnice, Družstevní, 405 |
|
ALEŠ DYNTERA
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Předseda |
15.05.2003 |
Adresa: |
51801, 9706054, Rychnov nad Kněžnou, Byzhradec, Byzhradec, 61, č.p. 61, 51801 Byzhradec |
|
Jaroslava Mašková
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Místopředseda |
15.05.2003 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405, Družstevní 405, 51701 Solnice |
|
JOSEF ZEZULKA
|
Neaktivní
od 19.05.2008
|
Člen |
15.05.2003 |
Adresa: |
51701, 21555265, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Družstevní, 405, Družstevní 405, 51701 Solnice |
|