MICHAL PROVAZNÍK
|
Aktivní
|
člen |
09.12.2023 |
Adresa: |
50301, 23833327, Hradec Králové, Hradec Králové, Plácky, Pobřežní, 54, 20, Pobřežní 54/20, Plácky, 50301 Hradec Králové |
|
Petr Krejčí
|
Aktivní
|
člen |
09.12.2023 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
JIŘÍ KUCHTA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
PETR KREJČÍ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
50303, 15811905, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, U Stadionu, 230 |
|
KAREL JOSEF
|
Aktivní
|
Předseda |
11.12.2015 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
KAREL JOSEF
|
Aktivní
|
Předseda |
11.12.2015 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
JIŘÍ KUCHTA
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
Člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
PETR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
Člen výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
50303, 15811905, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, U Stadionu, 230, U Stadionu 230, 50303 Smiřice |
|
Karel Josef
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
Předseda |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
Jiří Kuchta
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Člen výboru |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Člen výboru |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
KAREL JOSEF
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
Předseda |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
JIŘÍ KUCHTA
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Člen výboru |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Člen výboru |
20.05.2003 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|