Bc. PETR ČERMÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
27.07.2016 |
Adresa: |
54372, 2239876, Trutnov, Černý Důl, Fořt, 33 |
|
Bc. PETR ČERMÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
27.07.2016 |
Adresa: |
54372, 2239876, Trutnov, Černý Důl, Fořt, 33, Fořt 33, 54372 Černý Důl |
|
Ing. KAREL RADA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.01.2014 |
Adresa: |
54101, 2252821, Trutnov, Horní Předměstí, Sluneční stráň, 155 |
|
Ing. Karel Rada
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.01.2014 |
Adresa: |
54101, 2252821, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Sluneční stráň, 155, Sluneční stráň 155, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
VÁCLAV FLANDERA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
27.09.2013 |
Adresa: |
54101, 2263114, Trutnov, Střední Předměstí, Jaroslava Ježka, 638 |
|
VÁCLAV FLANDERA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
27.09.2013 |
Adresa: |
54101, 2263114, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Jaroslava Ježka, 638, Jaroslava Ježka 638, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Václav Flandera
|
Neaktivní
od 27.09.2013
|
předseda správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54101, Trutnov, J. Ježka, 638 |
|
ing. Karel Rada
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54101, 2252821, Trutnov, Sluneční stráň, 155 |
|
Bc. Petr Čermák
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54344, 2239876, Fořt, 33 |
|
VÁCLAV FLANDERA
|
Neaktivní
od 27.09.2013
|
předseda správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54101, 2263114, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Jaroslava Ježka, 638, Jaroslava Ježka 638, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. Karel Rada
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54101, 2252821, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Sluneční stráň, 155, Sluneční stráň 155, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Bc. PETR ČERMÁK
|
Neaktivní
od 27.07.2016
|
člen správní rady |
13.06.2009 |
Adresa: |
54372, 2239876, Trutnov, Černý Důl, Fořt, 33, Fořt 33, 54372 Černý Důl |
|
Ing. arch. Petr Sogel
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Předseda správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54101, 2272890, Trutnov, Kacíř, 445 |
|
Ing. Josef Šimurda
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Člen správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54301, 2308541, Vrchlabí, Ludvíka Svobody, 828 |
|
MUDr. Aleš Dlouhý
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Člen správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54101, 2256487, Trutnov, Dělnická, 494 |
|
Ing. arch. Petr Sogel
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Předseda správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54101, 2272890, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kacíř, 445, Kacíř 445, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Ing. Josef Šimurda
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Člen správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54301, 2308541, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Ludvíka Svobody, 828, Ludvíka Svobody 828, 54301 Vrchlabí |
|
MUDr. Aleš Dlouhý
|
Neaktivní
od 13.06.2009
|
Člen správní rady |
31.03.2005 |
Adresa: |
54101, 2256487, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Dělnická, 494, Dělnická 494, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|