EVA SUCHÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
DANA HANOUSKOVÁ PETERKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
MICHAL URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
EVA SUCHÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
DANA HANOUSKOVÁ PETERKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
MICHAL URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.12.2021 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
PETR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
předseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
50303, 75445123, Hradec Králové, Smržov, Smržov, 136 |
|
PETR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
předseda výboru |
02.11.2016 |
Adresa: |
50303, 75445123, Hradec Králové, Smržov, Smržov, 136, č.p. 136, 50303 Smržov |
|
PETR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
PETR RABAS
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
místopředseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
Mgr. DANA HANOUSKOVÁ PETERKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22 |
|
PETR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
předseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
PETR RABAS
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
místopředseda výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Mgr. DANA HANOUSKOVÁ PETERKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
člen výboru |
16.07.2016 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Petr Suchý
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
předseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 1555 |
|
Jana Bažantová
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 1555 |
|
Petr Rabas
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 1555 |
|
PETR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
předseda výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Jana Bažantová
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
PETR RABAS
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
člen výboru |
17.12.2010 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
JUDr. Antonín Pavlík
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Předseda výboru |
09.06.2004 |
Adresa: |
50012, Hradec Králové 12, tř. Edvarda Beneše, 1555 |
|
JUDr. Antonín Pavlík
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Předseda výboru |
09.06.2004 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Jana Bažantová
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Člen výboru |
02.12.2003 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 1555 |
|
Petr Rabas
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Člen výboru |
02.12.2003 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, 1555 |
|
Jana Bažantová
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Člen výboru |
02.12.2003 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
PETR RABAS
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Člen výboru |
02.12.2003 |
Adresa: |
50012, 23818476, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1555, 22, třída Edvarda Beneše 1555/22, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|