MILOŠ HONOSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
JAKUB NĚMEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
MILOŠ HONOSEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JAKUB NĚMEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2023 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MILOŠ HONOSEK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Předseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
JAKUB NĚMEC
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35 |
|
MILOŠ HONOSEK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Předseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JAKUB NĚMEC
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Miloš Honosek
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Předseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
Jakub Němec
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MILOŠ HONOSEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Předseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JAKUB NĚMEC
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
člen výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Martin Jelínek
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Člen výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509/35 |
|
MARTIN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Člen výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Dagmar Vodochodská
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
Člen výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
Miloš Honosek
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Předseda výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
Adriana Jelínková
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Člen výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
23888164, Hradec Králové, Nerudova, 509 |
|
Dagmar Vodochodská
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
Člen výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
MILOŠ HONOSEK
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Předseda výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Adriana Jelínková
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Člen výboru |
09.12.2003 |
Adresa: |
50002, 23888164, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 509, 35, Nerudova 509/35, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|