JIŘÍ NĚMEČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
PhDr. ADÉLA MUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 29.06.2024
|
předseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
PhDr. ADÉLA MUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2024
|
místopředseda představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2024
|
člen představenstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
GABRIELA KUMSTÝŘOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2019
|
člen představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 17526655, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Denisova, 382 |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
předseda představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
místopředseda představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
GABRIELA KUMSTÝŘOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2019
|
člen představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 17526655, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Denisova, 382, Denisova 382, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
předseda představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
místopředseda představenstva |
21.06.2016 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
místopředseda představenstva |
02.09.2015 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
Mgr. VERONIKA KUBELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
místopředseda představenstva |
02.09.2015 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. VERONIKA SITOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
místopředseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
předseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
Mgr. MONIKA ZLÁMALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
člen představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Nové Město, Ruská, 598 |
|
Mgr. VERONIKA SITOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
místopředseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. MONIKA ZLÁMALOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
člen představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2016
|
předseda představenstva |
01.07.2014 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Ruská, 598 |
|
Mgr. Veronika Sitová
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Ruská, 598 |
|
Mgr. Monika Zlámalová
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
28802, 1228773, Nymburk, Purkyňova, 1736 |
|
JIŘÍ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
předseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Mgr. Monika Zlámalová
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
člen představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
28802, 1228773, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Purkyňova, 1736, 87, Purkyňova 1736/87, 28802 Nymburk |
|
Mgr. VERONIKA SITOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.10.2011 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
MUDr. Daniel Malý
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Předseda představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 17532833, Jičín, Valdické Předměstí, Nad cihelnou, 1084 |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 17431654, Jičín, Holínské Předměstí, Komenského náměstí, 35 |
|
Mgr. Veronika Sitová
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Člen představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Ruská, 598 |
|
MUDr. Daniel Malý
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Předseda představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 17532833, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Nad cihelnou, 1084, Nad cihelnou 1084, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Jiří Němeček
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Místopředseda představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 17431654, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Komenského náměstí, 35, Komenského náměstí 35, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|
Mgr. VERONIKA SITOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2011
|
Člen představenstva |
13.12.2005 |
Adresa: |
50601, 26202441, Jičín, Jičín, Nové Město, Ruská, 598, Ruská 598, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Sabina Petrová
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Předseda představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
23804050, Hradec Králové, U Střelnice, 90 |
|
Ing. Michal Štěpánek
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
5190771, Řepníky, 56 |
|
Blanka Zuzánková
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Člen představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
23816571, Hradec Králové, Jana Masaryka, 1363 |
|
Sabina Petrová
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Předseda představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
50009, 23804050, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, U Střelnice, 90, 21, U Střelnice 90/21, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Michal Štěpánek
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
53865, 5190771, Ústí nad Orlicí, Řepníky, Řepníky, 56, č.p. 56, 53865 Řepníky |
|
Blanka Zuzánková
|
Neaktivní
od 13.12.2005
|
Člen představenstva |
15.12.2003 |
Adresa: |
50012, 23816571, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1363, 19, Jana Masaryka 1363/19, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|