STANISLAV JÍRA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
MARTIN FORMÁNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
KLÁRA PATROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
STANISLAV JÍRA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
MARTIN FORMÁNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
KLÁRA PATROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.10.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
STANISLAV JÍRA
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
MARTIN FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
KLÁRA PATROVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Člen výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316 |
|
STANISLAV JÍRA
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
MARTIN FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
KLÁRA PATROVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Člen výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
Stanislav Jíra
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Předseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
Vítězná - Huntířov 316, PSČ 544 63 |
|
Martin Formánek
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Místopředseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
Vítězná - Huntířov 316, PSČ 544 63 |
|
Klára Patrová
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
Vítězná - Huntířov 316, PSČ 544 63 |
|
STANISLAV JÍRA
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Předseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
MARTIN FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Místopředseda výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|
KLÁRA PATROVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
Člen výboru |
31.12.2003 |
Adresa: |
54401, 20370822, Trutnov, Vítězná, Huntířov, 316, Huntířov 316, 54401 Vítězná |
|