KAREL SÝKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
53701, 26113147, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1357 |
|
KAREL SÝKORA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.02.2019 |
Adresa: |
53701, 26113147, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1357, Vaňkova 1357, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. MIROSLAV HORÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
Jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
68201, 13904329, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 622, 9 |
|
Ing. MIROSLAV HORÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
Jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
68201, 13904329, Vyškov, Vyškov, Dědice, Sídliště Osvobození, 622, 9, Sídliště Osvobození 622/9, Dědice, 68201 Vyškov |
|
Ing. PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
50601, 17524377, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Revoluční, 105 |
|
Ing. PAVEL KOHOUT
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
Jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
50601, 17524377, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Revoluční, 105, Revoluční 105, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. DAVID OTRUBA
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
73531, 27581331, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Zátiší, 34 |
|
Ing. DAVID OTRUBA
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Jednatel |
16.06.2016 |
Adresa: |
73531, 27581331, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Zátiší, 34, Zátiší 34, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. RADEK BULÍČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
50315, 20326980, Sadová, Sadová, 66 |
|
Ing. RADEK BULÍČEK
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
Jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
50315, 20326980, Hradec Králové, Sadová, Sadová, 66, č.p. 66, 50315 Sadová |
|
Ing. MICHAL FAJGL
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
53345, 7568533, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Pardubická, 85 |
|
Ing. MICHAL FAJGL
|
Neaktivní
od 16.06.2016
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
53345, 7568533, Pardubice, Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem, Pardubická, 85, Pardubická 85, 53345 Opatovice nad Labem |
|
Ing. ILONA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
53352, 7582901, Ráby, Ráby, 101 |
|
Ing. ILONA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
53352, 7582901, Pardubice, Ráby, Ráby, 101, č.p. 101, 53352 Ráby |
|
Ing. MICHAL MAURER
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
50311, 26293340, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Nová, 703, 10a |
|
Ing. JIŘÍ STŘÍTESKÝ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
50311, 23860120, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Pálenecká, 343, 27 |
|
Ing. MICHAL MAURER
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
50311, 26293340, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Nová, 703, 10a, Nová 703/10a, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|
Ing. JIŘÍ STŘÍTESKÝ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
50311, 23860120, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Pálenecká, 343, 27, Pálenecká 343/27, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|
JOHNY MARCEL LEDYS
|
Neaktivní
od 27.12.2012
|
jednatel |
20.12.2006 |
Adresa: |
Thiais, Avenue René Panhard 58, 94320 |
|
Zdeňka Klátová
|
Neaktivní
od 20.12.2006
|
jednatel |
05.05.2006 |
Adresa: |
57001, 1911422, Litomyšl, Lidická, 1140 |
|
ZDEŇKA KLÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2006
|
jednatel |
05.05.2006 |
Adresa: |
57001, 1911422, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 1140, Lidická 1140, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Stanislav Klát
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
Jednatel |
22.12.2003 |
Adresa: |
57001, 1911422, Litomyšl, Lidická, 1140 |
|
Ing. Jiří Stříteský
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
22.12.2003 |
Adresa: |
50311, 23860120, Hradec Králové, Pálenecká, 343 |
|
Ing. Stanislav Klát
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
Jednatel |
22.12.2003 |
Adresa: |
57001, 1911422, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Lidická, 1140, Lidická 1140, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. JIŘÍ STŘÍTESKÝ
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
22.12.2003 |
Adresa: |
50311, 23860120, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Pálenecká, 343, 27, Pálenecká 343/27, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|