VLADIMÍR BUCHTA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
56914, 1915533, Vendolí, Vendolí, 286 |
|
VLADIMÍR BUCHTA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
56914, 1915533, Svitavy, Vendolí, Vendolí, 286, č.p. 286, 56914 Vendolí |
|
Vítězslav Šauer
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
56991, 15899896, Jedlová, 374 |
|
VÍTĚZSLAV ŠAUER
|
Neaktivní
od 21.11.2014
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
56991, 15899896, Svitavy, Jedlová, Jedlová, 374, č.p. 374, 56991 Jedlová |
|
Karel Novotný
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
|
20.04.2011 |
Adresa: |
56914, 1915274, Vendolí, 259 |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
|
20.04.2011 |
Adresa: |
56914, 1915274, Svitavy, Vendolí, Vendolí, 259, č.p. 259, 56914 Vendolí |
|
Vladimír Buchta
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
Jednatel |
06.02.2004 |
Adresa: |
56914, 1915533, Vendolí, 286 |
|
Josef Karlíček
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
Jednatel |
06.02.2004 |
Adresa: |
56914, 1915690, Vendolí, 303 |
|
VLADIMÍR BUCHTA
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
Jednatel |
06.02.2004 |
Adresa: |
56914, 1915533, Svitavy, Vendolí, Vendolí, 286, č.p. 286, 56914 Vendolí |
|
Josef Karlíček
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
Jednatel |
06.02.2004 |
Adresa: |
56914, 1915690, Svitavy, Vendolí, Vendolí, 303, č.p. 303, 56914 Vendolí |
|