JIŘÍ KULÍŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JAN PÍRKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
IVO DOSTÁL
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.07.2023 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.03.2019 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
JAN PÍRKO
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
místopředseda výboru |
03.03.2019 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 03.03.2019
|
místopředseda výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 03.03.2019
|
místopředseda výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JAN PÍRKO
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
člen výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 08.07.2023
|
předseda výboru |
28.02.2019 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
MARCELA DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
člen výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
MARCELA DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
předseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
člen výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 28.02.2019
|
místopředseda výboru |
23.01.2017 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Marcela Davidová
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
předseda výboru |
19.06.2012 |
Adresa: |
51721, 9822267, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
Ing. Josef Jakeš
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
místopředseda výboru |
19.06.2012 |
Adresa: |
51721, 9822267, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
MARCELA DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
předseda výboru |
19.06.2012 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
místopředseda výboru |
19.06.2012 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. Josef Jakeš
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
předseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822267, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
Marcela Davidová
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
místopředseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822267, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
Jiří Kulíšek
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
člen výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822275, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
předseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
MARCELA DAVIDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
místopředseda výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 23.01.2017
|
člen výboru |
19.07.2011 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Ing. Josef Jakeš
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
předseda výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822267, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846 |
|
Jiří Kulíšek
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
místopředseda výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822275, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
Pavla Matonohová
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
člen výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822275, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847 |
|
Ing. JOSEF JAKEŠ
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
předseda výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822267, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 846, Nádražní 846, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JIŘÍ KULÍŠEK
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
místopředseda výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Pavla Matonohová
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
člen výboru |
27.06.2007 |
Adresa: |
51721, 9822275, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Nádražní, 847, Nádražní 847, 51721 Týniště nad Orlicí |
|