ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
předseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467 |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
místopředseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467 |
|
MICHAELA MLYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
místopředseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466 |
|
ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
předseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
místopředseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
MICHAELA MLYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2010
|
místopředseda představenstva |
05.01.2010 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467 |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467 |
|
MICHAELA MLYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466 |
|
MICHAELA MLYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
místopředseda představenstva |
18.01.2007 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. Milan Hron
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Člen představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Lucie Jehličková
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Předseda představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Eliška Mandíková
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Místopředseda představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Lonkova, 467 |
|
ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Místopředseda představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Lucie Jehličková
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Předseda představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. Milan Hron
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Člen představenstva |
04.06.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. Milan Hron
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Předseda představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Lucie Jehličková
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Místopředsedkyně představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Eliška Mandíková
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Lonkova, 467 |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Místopředseda představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Lonkova, 467 |
|
Miloš Cach
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Miroslav Víšek
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Michaela Mlynářová
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Lonkova, 466 |
|
Mgr. Milan Hron
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Předseda představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Lucie Jehličková
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
Místopředsedkyně představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ELIŠKA MANDÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2004
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Miloš Cach
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Miroslav Víšek
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
MICHAELA MLYNÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
|
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796854, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 466, Lonkova 466, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Doc. RNDr. Bohdan Linda
|
Neaktivní
od 18.01.2007
|
Místopředseda představenstva |
03.02.2004 |
Adresa: |
53009, 7796862, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Lonkova, 467, Lonkova 467, Polabiny, 53009 Pardubice |
|