Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
51601, 9841849, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Komenského, 41 |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
51601, 9841849, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Komenského, 41, Komenského 41, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
Jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535 |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
Jednatel |
14.01.2015 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535, Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535 |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535, Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Dagmar Christophová
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
Jednatel |
19.08.2010 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535 |
|
Ing. DAGMAR CHRISTOPHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
Jednatel |
19.08.2010 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535, Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Dagmar Křenová
|
Neaktivní
od 19.08.2010
|
Jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535 |
|
Ing. Jaroslav Christoph
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
54901, 7401019, Nové Město nad Metují, Husova, 311 |
|
ing. Dagmar Křenová
|
Neaktivní
od 19.08.2010
|
Jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
51601, 9855670, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1535, Mírová 1535, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Ing. Jaroslav Christoph
|
Neaktivní
od 14.01.2015
|
Jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
54901, 7401019, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Husova, 311, Husova 311, 54901 Nové Město nad Metují |
|