PAVEL KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
Předseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
56002, 24751928, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Staré náměstí, 78 |
|
PAVEL KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
Předseda představenstva |
25.08.2017 |
Adresa: |
56002, 24751928, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Staré náměstí, 78, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová |
|
PAVEL KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
Předseda představenstva |
09.11.2016 |
Adresa: |
56002, 24761826, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Sadová, 1140 |
|
PAVEL KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
Předseda představenstva |
09.11.2016 |
Adresa: |
56002, 24761826, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Sadová, 1140, Sadová 1140, 56002 Česká Třebová |
|
Mgr. RICHARD MIKYSKA
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
Člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
56201, 24735981, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Sychrova, 16 |
|
Mgr. RICHARD MIKYSKA
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
Člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
56201, 24735981, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Sychrova, 16, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Romana Nováčková
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
Místopředseda představenstva |
13.03.2013 |
Adresa: |
17946034, Dlouhá Třebová, 209 |
|
Romana Nováčková
|
Neaktivní
od 13.04.2013
|
Místopředseda představenstva |
13.03.2013 |
Adresa: |
209, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová 209, Česká republika |
|
Romana Nováčková
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
Místopředseda představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
17946034, Dlouhá Třebová, 209 |
|
Mgr. Richard Mikyska
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
Člen představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
24748056, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici, 1270 |
|
Pavel Kopecký
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Předseda představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
24761826, Česká Třebová, Sadová, 1140 |
|
Romana Nováčková
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
Místopředseda představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
209, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová 209, Česká republika |
|
Mgr. Richard Mikyska
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
Člen představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
56206, 24748056, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici, 1270, Na Štěpnici 1270, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
PAVEL KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Předseda představenstva |
23.04.2004 |
Adresa: |
56002, 24761826, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Sadová, 1140, Sadová 1140, 56002 Česká Třebová |
|