ONDŘEJ SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2024 |
Adresa: |
10100, 22661514, Praha, Vršovice, Slovinská, 623, 23, Slovinská 623/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
OTAKAR FORMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2022 |
Adresa: |
51263, 15136582, Semily, Troskovice, Křenovy, 17 |
|
OTAKAR FORMAN
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
jednatel |
22.06.2022 |
Adresa: |
51263, 15136582, Semily, Troskovice, Křenovy, 17, Křenovy 17, 51263 Troskovice |
|
OTAKAR FORMAN
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
19.10.2013 |
Adresa: |
10600, 25943278, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, U záběhlického zámku, 3232, 1e |
|
OTAKAR FORMAN
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
19.10.2013 |
Adresa: |
10600, 25943278, Praha, Záběhlice, U záběhlického zámku, 3232, 1e, U záběhlického zámku 3232/1e, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Otakar Forman
|
Neaktivní
od 19.10.2013
|
jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
25943278, Praha 10, Záběhlice, U Záběhlického zámku, 3232, 1e |
|
OTAKAR FORMAN
|
Neaktivní
od 19.10.2013
|
jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
10600, 25943278, Praha, Záběhlice, U záběhlického zámku, 3232, 1e, U záběhlického zámku 3232/1e, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 21.11.2019
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
54946, Horní Radechová, Horní Rybníky, 11 |
|
Petr Forman
|
Neaktivní
od 21.11.2019
|
jednatel |
25.10.2007 |
Adresa: |
54946, 7414919, Náchod, Horní Radechová, Horní Radechová, 11, č.p. 11, 54946 Horní Radechová |
|
Pavel Forman
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
50002, Hradec Králové 2, Kydlinovská, 42 |
|
Pavel Forman
|
Neaktivní
od 25.10.2007
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
50002, 23883651, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Kydlinovská, 42, 68, Kydlinovská 42/68, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|