Ing. PETRA JIROUSKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.09.2023 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Bc. KATEŘINA DAVÍDKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.09.2023 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JAROSLAV JIROUSEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345 |
|
MIROSLAV KRÁLÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345 |
|
TEREZA FANDERLIKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346 |
|
TEREZA FANDERLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2023
|
Předseda výboru |
06.09.2023 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
JAROSLAV JIROUSEK
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
Předseda výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MIROSLAV KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
Člen výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
TEREZA FANDERLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
Člen výboru |
09.06.2017 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
MIROSLAV KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Předseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345 |
|
KAREL RÝDL
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Místopředseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345 |
|
TEREZA FANDERLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346 |
|
LENKA GRYMOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346 |
|
MIROSLAV KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Předseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
KAREL RÝDL
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Místopředseda výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
TEREZA FANDERLIKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
LENKA GRYMOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2017
|
Člen výboru |
19.10.2015 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Miroslav Králík
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Předseda výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Komenského, 345 |
|
Karel Rýdl
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Místopředseda výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Komenského, 345 |
|
Tereza Fanderlíková
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Komenského, 346 |
|
Lenka Grymová
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Komenského, 346 |
|
MIROSLAV KRÁLÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Předseda výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
KAREL RÝDL
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Místopředseda výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254913, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 345, Komenského 345, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Tereza Fanderlíková
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
LENKA GRYMOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Člen výboru |
01.07.2004 |
Adresa: |
54101, 2254921, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Komenského, 346, Komenského 346, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|