MICHAL DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
LUDMILA ŤAHUROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
ALAN ŽALOUDEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.04.2023 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356, Na Drážce 356, Studánka, 53003 Pardubice |
|
JITKA FALTEJSKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355 |
|
LUDMILA ŤAHUROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355 |
|
ALAN ŽALOUDEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356 |
|
JITKA FALTEJSKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
Předseda výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
LUDMILA ŤAHUROVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
Místopředseda výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
ALAN ŽALOUDEK
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
Člen výboru |
17.03.2018 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356, Na Drážce 356, Studánka, 53003 Pardubice |
|
JAROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Předseda výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355 |
|
JITKA FALTEJSKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Místopředseda výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355 |
|
MILAN VAREČKA
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Člen výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356 |
|
JAROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Předseda výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
JITKA FALTEJSKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Místopředseda výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
MILAN VAREČKA
|
Neaktivní
od 17.03.2018
|
Člen výboru |
27.08.2016 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356, Na Drážce 356, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Jaroslav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
předseda výboru |
08.09.2005 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355 |
|
JAROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
předseda výboru |
08.09.2005 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Dana Zemancová
|
Neaktivní
od 08.09.2005
|
předseda výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
7718934, Pardubice, Studánka, Na Drážce, čp. 355 |
|
Daniela Milerová
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
místopředseda výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
7718942, Pardubice, Studánka, Na Drážce, čp. 356 |
|
Milan Varečka
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
člen výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
7718942, Pardubice, Studánka, Na Drážce, čp. 356 |
|
Dana Zemancová
|
Neaktivní
od 08.09.2005
|
předseda výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
53003, 7718934, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 355, Na Drážce 355, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Daniela Milerová
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
místopředseda výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356, Na Drážce 356, Studánka, 53003 Pardubice |
|
MILAN VAREČKA
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
člen výboru |
13.08.2004 |
Adresa: |
53003, 7718942, Pardubice, Pardubice, Studánka, Na Drážce, 356, Na Drážce 356, Studánka, 53003 Pardubice |
|