LUKÁŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.10.2020 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 822 |
|
LUKÁŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.10.2020 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 822, Píšťovy 822, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
MILOŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 822 |
|
MILOŠ DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 822, Píšťovy 822, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
53002, 7561091, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Devotyho, 3 |
|
Ing. JIŘÍ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2020
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
53002, 7561091, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Devotyho, 3, Devotyho 3, 53002 Mikulovice |
|
Miloš Doležal
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
02.03.2005 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim III, Píšťovy, 822 |
|
Ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
02.03.2005 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Mikulovice, 3 |
|
MILOŠ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
02.03.2005 |
Adresa: |
53701, 25357875, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Píšťovy, 822, Píšťovy 822, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. Jiří Černý
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
02.03.2005 |
Adresa: |
3, Pardubice, Mikulovice, 53002, Mikulovice 3, 53002 Pardubice, Česká republika |
|
Ing. Pavel Melichar
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
Jednatel |
03.08.2004 |
Adresa: |
53009, 7793235, Pardubice, Družstevní, 102 |
|
Ing. Pavel Melichar
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
Jednatel |
03.08.2004 |
Adresa: |
53009, 7793235, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družstevní, 102, Družstevní 102, Polabiny, 53009 Pardubice |
|