STANISLAV HALAŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
39501, 20167831, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Sídliště Míru, 795 |
|
STANISLAV HALAŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
39501, 20167831, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Sídliště Míru, 795, Sídliště Míru 795, 39501 Pacov |
|
ZDENĚK BEZEMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
14000, 21948321, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Na výsledku II, 1024, 6 |
|
ZDENĚK BEZEMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
14000, 21948321, Praha, Nusle, Na výsledku II, 1024, 6, Na výsledku II 1024/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK VRTIŠKA
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
39501, 26041758, Pelhřimov, Pacov, Roučkovice, 78 |
|
FRANTIŠEK VRTIŠKA
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
39501, 26041758, Pelhřimov, Pacov, Roučkovice, 78, Roučkovice 78, 39501 Pacov |
|
Zdeněk Bezemek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
20114729, Pelhřimov, Velká Chyška, 99 |
|
Stanislav Halaška
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
39501, 20167831, Pelhřimov, Pacov, Sídliště Míru, 795 |
|
František Vrtiška
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
20101040, Pelhřimov, Pacov, Roučkovice, 67 |
|
Zdeněk Bezemek
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
39428, 20114729, Pelhřimov, Velká Chyška, Velká Chyška, 99, č.p. 99, 39428 Velká Chyška |
|
STANISLAV HALAŠKA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
39501, 20167831, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Sídliště Míru, 795, Sídliště Míru 795, 39501 Pacov |
|
František Vrtiška
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
06.10.1999 |
Adresa: |
39501, 20101040, Pelhřimov, Pacov, Roučkovice, 67, Roučkovice 67, 39501 Pacov |
|