Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751 |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.02.2017 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751, č.p. 751, 68737 Polešovice |
|
Ing. Libor Měšťánek
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
20.01.2009 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, 751 |
|
Ing. LIBOR MĚŠŤÁNEK
|
Neaktivní
od 02.02.2017
|
jednatel |
20.01.2009 |
Adresa: |
68737, 4780477, Uherské Hradiště, Polešovice, Polešovice, 751, č.p. 751, 68737 Polešovice |
|
Sylvia Schnellinger
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
18.09.2007 |
Adresa: |
4209, Engerwitzdorf, Ahornstrasse, 5 |
|
Mag. (FH) Hannes Brenn
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
18.09.2007 |
Adresa: |
4463, Grossraming, Höhenweg, 23 |
|
Sylvia Schnellinger
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
18.09.2007 |
Adresa: |
5, Engerwitzdorf, Ahornstrasse, 4209, Ahornstrasse 5, 4209 Engerwitzdorf, Rakousko |
|
Mag. (FH) Hannes Brenn
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
18.09.2007 |
Adresa: |
23, Grossraming, Höhenweg, 4463, Höhenweg 23, 4463 Grossraming, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
4810 Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
4490 St.FLorian, Linzerstr., 1 |
|
Dr. Robert Kern
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
4432 Ernsthofen, Gerstmairsiedlung 16/OG |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
55, 4810 Gmunden, Moosbergweg, Moosbergweg 55, 4810 Gmunden, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 20.01.2009
|
jednatel |
14.05.2003 |
Adresa: |
1, 4490 St.FLorian, Linzerstr., Linzerstr. 1, 4490 St.FLorian, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
14.05.2001 |
Adresa: |
4810 Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
14.05.2001 |
Adresa: |
55, 4810 Gmunden, Moosbergweg, Moosbergweg 55, 4810 Gmunden, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2001
|
jednatel |
18.10.1999 |
Adresa: |
4810 Gmunden, Traunleitenstr., 5 |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
18.10.1999 |
Adresa: |
4490 St.FLorian, Linzerstr., 1 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 14.05.2001
|
jednatel |
18.10.1999 |
Adresa: |
5, 4810 Gmunden, Traunleitenstr., Traunleitenstr. 5, 4810 Gmunden, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 14.05.2003
|
jednatel |
18.10.1999 |
Adresa: |
1, 4490 St.FLorian, Linzerstr., Linzerstr. 1, 4490 St.FLorian, Rakousko |
|