JAROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
37001, 26604281, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2670, 20a |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
37001, 26604281, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2670, 20a, Riegrova 2670/20a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
JAROSLAV KORČÁK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
jednatel |
16.10.2016 |
Adresa: |
37311, 11760290, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Na Oborách, 412 |
|
JAROSLAV KORČÁK
|
Neaktivní
od 28.05.2020
|
jednatel |
16.10.2016 |
Adresa: |
37311, 11760290, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Na Oborách, 412, Na Oborách 412, 37311 Ledenice |
|
Jaroslav Šimek
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
Jednatel |
05.02.2008 |
Adresa: |
37001, 26604281, České Budějovice, České Budějovice, Riegrova, 2670/20A |
|
JAROSLAV ŠIMEK
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
Jednatel |
05.02.2008 |
Adresa: |
37001, 26604281, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Riegrova, 2670, 20a, Riegrova 2670/20a, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Jaroslav Korčák
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
jednatel |
04.10.2006 |
Adresa: |
37311, 11760290, Ledenice, Na Oborách, 412 |
|
JAROSLAV KORČÁK
|
Neaktivní
od 16.10.2016
|
jednatel |
04.10.2006 |
Adresa: |
37311, 11760290, České Budějovice, Ledenice, Ledenice, Na Oborách, 412, Na Oborách 412, 37311 Ledenice |
|
Jaroslav Šimek
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
23375761, České Budějovice, České Budějovice, Lipenská, 7 |
|
Jaroslav Šimek
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
Jednatel |
22.11.1999 |
Adresa: |
37001, 23375761, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Lipenská, 1976, 7, Lipenská 1976/7, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|