SY THUAN TA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
39201, 25941097, Tábor, Soběslav, Soběslav I, Petra Voka, 178 |
|
SY THUAN TA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
39201, 25941097, Tábor, Soběslav, Soběslav I, Petra Voka, 178, Petra Voka 178, Soběslav I, 39201 Soběslav |
|
SY THUAN TA
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
jednatel |
20.10.2015 |
Adresa: |
37010, 23361271, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 256, 11 |
|
SY THUAN TA
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
jednatel |
20.10.2015 |
Adresa: |
37010, 23361271, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 256, 11, Opatovická 256/11, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Thuan Ta Sy
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
37010, 23361271, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 256, 11 |
|
Thuan Ta Sy
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
37010, 23361271, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Opatovická, 256, 11, Opatovická 256/11, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Thuan Ta Sy, nar. 18.6.1963
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
14.02.2000 |
Adresa: |
D4 Xuan Phong Xuan, Thanh Hoa |
|