Bc. JINDŘICH ZDRÁHAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2015 |
Adresa: |
38711, 8962456, Katovice, Katovice, Říční, 220 |
|
Bc. JINDŘICH ZDRÁHAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2015 |
Adresa: |
38711, 8962456, Strakonice, Katovice, Katovice, Říční, 220, Říční 220, 38711 Katovice |
|
MIROSLAV KOLÁŘÍK
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
38711, 8960496, Katovice, Katovice, Nádražní, 24 |
|
MIROSLAV KOLÁŘÍK
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
38711, 8960496, Strakonice, Katovice, Katovice, Nádražní, 24, Nádražní 24, 38711 Katovice |
|
Miroslav Kolářík
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
02.01.2007 |
Adresa: |
38711, 8960496, Katovice, Nádražní, 24 |
|
MIROSLAV KOLÁŘÍK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
02.01.2007 |
Adresa: |
38711, 8960496, Strakonice, Katovice, Katovice, Nádražní, 24, Nádražní 24, 38711 Katovice |
|
Ing. Karel Němeček
|
Neaktivní
od 02.01.2007
|
Jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
38711, 25341707, Strakonice, Katovice, Nádražní, 456 |
|
Ing. Karel Němeček
|
Neaktivní
od 02.01.2007
|
Jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
38711, 25341707, Strakonice, Katovice, Katovice, Nádražní, 456, Nádražní 456, 38711 Katovice |
|
Ing. Karel Němeček
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
Jednatel |
03.03.2000 |
Adresa: |
38711, 8961794, Strakonice, Katovice, Nádražní, 154 |
|
Ing. Karel Němeček
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
Jednatel |
03.03.2000 |
Adresa: |
38711, 8961794, Strakonice, Katovice, Katovice, Nádražní, 154, Nádražní 154, 38711 Katovice |
|