Ing. Dagmar Marková
|
Neaktivní
od 15.07.2004
|
člen představenstva |
23.05.2003 |
Adresa: |
8912343, Pelhřimov, Humpolec, Mírová, 1238 |
|
Ing. Dagmar Marková
|
Neaktivní
od 15.07.2004
|
člen představenstva |
23.05.2003 |
Adresa: |
39601, 8912343, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Mírová, 1238, Mírová 1238, 39601 Humpolec |
|
Ing. Jiří Blažek
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
člen představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
39301, 20148828, Pelhřimov, Pelhřimov, Řemenovská, 2003 |
|
Mgr. Eva Rybková
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
člen představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Praha 4, Jihovýchodní, III/15 |
|
Ing. Vladimír Racek
|
Neaktivní
od 15.07.2004
|
předseda představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
39301, 20148127, Pelhřimov, Pelhřimov, Humpolecká, 1911 |
|
Ing. Jiří Blažek
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
člen představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
39301, 20148828, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Řemenovská, 2003, Řemenovská 2003, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. EVA RYBKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
člen představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
14100, 21986185, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní III, 730, 15, Jihovýchodní III 730/15, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Racek
|
Neaktivní
od 15.07.2004
|
předseda představenstva |
19.02.2002 |
Adresa: |
39301, 20148127, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Humpolecká, 1911, Humpolecká 1911, 39301 Pelhřimov |
|
Ing. Jiří Blažek
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
předseda představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
39301, 20148828, Pelhřimov, Pelhřimov, Řemenovská, 2003 |
|
František Kryštůfek
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
člen představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
39601, 8908940, Pelhřimov, Humpolec, 5. května, 897 |
|
Ing. Marie Dušková
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
člen představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
58001, 9615431, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti, 3225 |
|
Ing. Jiří Blažek
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
předseda představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
39301, 20148828, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Řemenovská, 2003, Řemenovská 2003, 39301 Pelhřimov |
|
František Kryštůfek
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
člen představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
39601, 8908940, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, 5. května, 897, 5. května 897, 39601 Humpolec |
|
Ing. Marie Dušková
|
Neaktivní
od 19.02.2002
|
člen představenstva |
29.05.2000 |
Adresa: |
58001, 9615431, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti, 3225, Na Spravedlnosti 3225, 58001 Havlíčkův Brod |
|