RNDr. KAREL KARAS
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
38711, 8963754, Katovice, Katovice, Na Břehu, 350 |
|
RNDr. Karel Karas
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
38711, 8963754, Strakonice, Katovice, Katovice, Na Břehu, 350, Na Břehu 350, 38711 Katovice |
|
RNDr. KAREL KARAS
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
25.05.2014 |
Adresa: |
38711, 8963754, Katovice, Katovice, Na Břehu, 350 |
|
RNDr. Karel Karas
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
25.05.2014 |
Adresa: |
38711, 8963754, Strakonice, Katovice, Katovice, Na Břehu, 350, Na Břehu 350, 38711 Katovice |
|
RNDr. Karel Karas
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
jednatel |
27.11.2004 |
Adresa: |
38711, 8963754, Katovice, Na břehu, 350 |
|
RNDr. Karel Karas
|
Neaktivní
od 25.05.2014
|
jednatel |
27.11.2004 |
Adresa: |
38711, 8963754, Strakonice, Katovice, Katovice, Na Břehu, 350, Na Břehu 350, 38711 Katovice |
|
MUDr. Luboš Pokorný
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
Jindřichův Hradec, Stráž nad Než., Třeboňská, 217 |
|
Ing.arch. Vojtěch Vít
|
Neaktivní
od 25.04.2005
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
České Budějovice, Dobrá Voda, Gregorák, 2215/7 |
|
MUDr. LUBOŠ POKORNÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2004
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
37802, 2153734, Jindřichův Hradec, Stráž nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, Třeboňská, 217, Třeboňská 217, 37802 Stráž nad Nežárkou |
|
Ing.arch. Vojtěch Vít
|
Neaktivní
od 25.04.2005
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
37316, 11717998, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Gregorák, 2215, 7, Gregorák 2215/7, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic |
|