Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
IVAN HODR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.09.2016 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4 |
|
Ivan Hodr
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.09.2016 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4, Čechova 769/4, 37372 Lišov |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
předseda představenstva |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
předseda představenstva |
22.04.2009 |
Adresa: |
37341, 27258661, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
předseda představenstva |
22.04.2009 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
místopředseda představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ivan Hodr
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
37372, 17586836, Lišov, Čechova, 769 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
místopředseda představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ivan Hodr
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
člen představenstva |
26.03.2009 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4, Čechova 769/4, 37372 Lišov |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
místopředseda představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37341, 17601681, Hluboká nad Vltavou, Alšova, 842 |
|
Ivan Hodr
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
člen představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37372, 17586836, Lišov, Čechova, 769 |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
předseda představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37005, České Budějovice, Větrná, 72a |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
místopředseda představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37341, 17601681, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Alšova, 842, Alšova 842, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ivan Hodr
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
člen představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37372, 17586836, České Budějovice, Lišov, Lišov, Čechova, 769, 4, Čechova 769/4, 37372 Lišov |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
předseda představenstva |
11.06.2003 |
Adresa: |
37005, 23356413, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Větrná, 1467, 72a, Větrná 1467/72a, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ivan Machovec
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
předseda představenstva |
20.06.2001 |
Adresa: |
39701, 5515564, Písek, Písek, K Háječku, 217 |
|
Věra Soukupová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
člen představenstva |
20.06.2001 |
Adresa: |
37001, 23365650, České Budějovice, České Budějovice, Nerudova, 3 |
|
Ivan Machovec
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
předseda představenstva |
20.06.2001 |
Adresa: |
39701, 5515564, Písek, Písek, Hradiště, K Háječku, 217, K Háječku 217, Hradiště, 39701 Písek |
|
Věra Soukupová
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
člen představenstva |
20.06.2001 |
Adresa: |
37004, 23365650, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nerudova, 807, 3, Nerudova 807/3, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Petr Klimeš
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
předseda představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
23378719, České Budějovice, České Budějovice, Rybářská, 59 |
|
Ing. Jiří Beneda
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
místopředseda představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
Štěpánovice, Dolní Miletín 30 |
|
Vojtěch Mottl
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
člen představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Staroměstská, 6/1 |
|
Ing. Petr Klimeš
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
předseda představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
37010, 23378719, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Rybářská, 2321, 59, Rybářská 2321/59, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice |
|
Vojtěch Mottl
|
Neaktivní
od 11.06.2003
|
člen představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
6/1, České Budějovice, České Budějovice, Staroměstská, Staroměstská 6/1, České Budějovice, okres: České Budějovice, Česká republika |
|