Zdeněk Zikuda
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
39701, 5539579, Písek, Budějovické Předměstí, Otavská, 1813 |
|
David Kučera
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
39701, 5548373, Písek, Pražské Předměstí, Třebízského, 391 |
|
Mgr. Roman Štibrányi
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
15900, 1, Praha 5 - Velká Chuchle, U Skály, 262/2 |
|
ZDENĚK ZIKUDA
|
Neaktivní
od 21.01.2009
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
39701, 5539579, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Otavská, 1813, Otavská 1813, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
David Kučera
|
Neaktivní
od 19.02.2009
|
člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
39701, 5548373, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Třebízského, 391, 6, Třebízského 391/6, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. Roman Štibrányi
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
15900, 22128573, Praha, Velká Chuchle, U skály, 262, 2, U skály 262/2, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Naděžda Šefčíková
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
67953, 4, Benešov, Benešov, 132 |
|
Daniel Glykner
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha 3, Praha 3, Vinohradská, 58 |
|
Zdeněk Zikuda
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
předseda představenstvo |
01.01.2001 |
Adresa: |
39701, 5539579, Písek, Písek, Otavská, 1813 |
|
Naděžda Šefčíková
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
132, Benešov, Benešov, 67953, 67953 Benešov 132, okres: Benešov, Česká republika |
|
Daniel Glykner
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1188, 58, Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ZDENĚK ZIKUDA
|
Neaktivní
od 10.12.2007
|
předseda představenstvo |
01.01.2001 |
Adresa: |
39701, 5539579, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Otavská, 1813, Otavská 1813, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|