PAVEL ROUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
37001, 23404604, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, M. Vydrové, 536, 25 |
|
PAVEL ROUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
37001, 23404604, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, M. Vydrové, 536, 25, M. Vydrové 536/25, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
FRANTIŠEK ŠTOCHL
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37371, 11763272, České Budějovice, Libníč, Libníč, 70 |
|
FRANTIŠEK ŠTOCHL
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37371, 11763272, České Budějovice, Libníč, Libníč, 70, č.p. 70, 37371 Libníč |
|
PAVEL ROUSEK
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37001, 23404027, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Na Nábřeží, 477, 3 |
|
PAVEL ROUSEK
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
37001, 23404027, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Na Nábřeží, 477, 3, Na Nábřeží 477/3, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
František Štochl
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
27.11.2006 |
Adresa: |
37371, Libnič, 70 |
|
František Štochl
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
27.11.2006 |
Adresa: |
70, Libnič, 37371, 37371 Libnič 70, Česká republika |
|
František Štochl
|
Neaktivní
od 27.11.2006
|
jednatel |
08.01.2001 |
Adresa: |
37371, 11791730, České Budějovice, Rudolfov, Lesní, 16 |
|
Pavel Rousek
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
08.01.2001 |
Adresa: |
37001, 23404027, České Budějovice, České Budějovice, Na nábřeží, 3 |
|
František Štochl
|
Neaktivní
od 27.11.2006
|
jednatel |
08.01.2001 |
Adresa: |
37371, 11791730, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Lesní, 63, 16, Lesní 63/16, 37371 Rudolfov |
|
PAVEL ROUSEK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
08.01.2001 |
Adresa: |
37001, 23404027, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Na Nábřeží, 477, 3, Na Nábřeží 477/3, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|