MIROSLAVA SEMOTÁNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.12.2016 |
Adresa: |
37701, 14806363, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Italských legií, 467 |
|
Miroslava Semotánová
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.12.2016 |
Adresa: |
37701, 14806363, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Italských legií, 467, Italských legií 467, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslava Semotánová
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
Jednatel |
16.04.2005 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Italských legií, 467/III |
|
Miroslava Semotánová
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
Jednatel |
16.04.2005 |
Adresa: |
37701, 14806363, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Italských legií, 467, Italských legií 467, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Miroslava Semotánová
|
Neaktivní
od 16.04.2005
|
Jednatel |
13.12.2002 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Vajgar, 701/III |
|
Miroslava Semotánová
|
Neaktivní
od 16.04.2005
|
Jednatel |
13.12.2002 |
Adresa: |
37701, 14808200, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 701, sídliště Vajgar 701, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
František Housa
|
Neaktivní
od 13.12.2002
|
jednatel |
24.02.2001 |
Adresa: |
8891931, Pelhřimov, Žirovnice, Havlíčkovo nám., 56 |
|
FRANTIŠEK HOUSA
|
Neaktivní
od 13.12.2002
|
jednatel |
24.02.2001 |
Adresa: |
39468, 8891931, Pelhřimov, Žirovnice, Žirovnice, Havlíčkovo náměstí, 56, Havlíčkovo náměstí 56, 39468 Žirovnice |
|