MMag. Christian Rimpf
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
4810, Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
4490, St.Florian, Linzerstrasse, 1 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
55, Gmunden, Moosbergweg, 4810, Moosbergweg 55, 4810 Gmunden, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
1, St.Florian, Linzerstrasse, 4490, Linzerstrasse 1, 4490 St.Florian, Rakousko |
|
Mag. (FH) Hannes Brenn
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
Grossraming, Höhenweg 23, 4463 |
|
Sylvia Schnellinger
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
19.09.2007 |
Adresa: |
Engerwitzdorf, Ahornstrasse 5, 4209 |
|
Dr. Robert Kern
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
4432, Ernsthofen, Gerstmairsiedlung, 16/OG |
|
Dr. Robert Kern
|
Neaktivní
od 21.10.2009
|
Jednatel |
22.05.2003 |
Adresa: |
16/OG, Ernsthofen, Gerstmairsiedlung, 4432, Gerstmairsiedlung 16/OG, 4432 Ernsthofen, Rakousko |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
Jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
4810, Gmunden, Moosbergweg, 55 |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
Jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
4490, St.Florian, Linzerstrasse, 1 |
|
MMag. Christian Rimpf
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
Jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
55, Gmunden, Moosbergweg, 4810, Moosbergweg 55, 4810 Gmunden, Rakousko |
|
Mag. Klaus Riederer
|
Neaktivní
od 22.05.2003
|
Jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
1, St.Florian, Linzerstrasse, 4490, Linzerstrasse 1, 4490 St.Florian, Rakousko |
|