HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
STANISLAVA KALINOVÁ
|
Aktivní
|
první pověřený člen družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37304, 11744723, České Budějovice, Chrášťany, Chrášťany, 58 |
|
DAVID ŠONKA
|
Aktivní
|
druhý pověřený člen družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
STANISLAVA KALINOVÁ
|
Aktivní
|
první pověřený člen družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37304, 11744723, České Budějovice, Chrášťany, Chrášťany, 58, č.p. 58, 37304 Chrášťany |
|
DAVID ŠONKA
|
Aktivní
|
druhý pověřený člen družstva |
09.11.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
DAVID ŠONKA
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
druhý pověřený člen družstva |
04.08.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
DAVID ŠONKA
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
druhý pověřený člen družstva |
04.08.2021 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
DAVID ŠONKA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
druhý pověřený člen družstva |
16.01.2018 |
Adresa: |
37501, 20044755, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Hlinecká, 698 |
|
DAVID ŠONKA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
druhý pověřený člen družstva |
16.01.2018 |
Adresa: |
37501, 20044755, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Hlinecká, 698, Hlinecká 698, 37501 Týn nad Vltavou |
|
MARIE MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
pověřený člen družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
předseda družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 11746131, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 75 |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
pověřený člen družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
MARIE MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
pověřený člen družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
předseda družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 11746131, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 75, Koloměřice 75, 37501 Chrášťany |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2021
|
pověřený člen družstva |
25.02.2017 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
předseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 11746131, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 75 |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
pověřený člen |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
MARIE MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
pověřený člen |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
předseda |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 11746131, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 75, Koloměřice 75, 37501 Chrášťany |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
pověřený člen |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
MARIE MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
pověřený člen |
06.12.2016 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Miroslav Stejskal
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda |
07.02.2006 |
Adresa: |
37304, 11746131, Chrášťany, Koloměřice, 75 |
|
Helena Petříková
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený člen |
07.02.2006 |
Adresa: |
37501, 20049625, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349 |
|
MIROSLAV STEJSKAL
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
předseda |
07.02.2006 |
Adresa: |
37501, 11746131, České Budějovice, Chrášťany, Koloměřice, 75, Koloměřice 75, 37501 Chrášťany |
|
HELENA PETŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený člen |
07.02.2006 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Miroslav Stejskal
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
předseda |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlická, 349 |
|
Renata Lučoková
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
pověřený člen |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlická, 349 |
|
Marie Mašková
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený člen |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlická, 349 |
|
Miroslav Stejskal
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
předseda |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Renata Lučoková
|
Neaktivní
od 07.02.2006
|
pověřený člen |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|
MARIE MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
pověřený člen |
17.09.2001 |
Adresa: |
37501, 20049625, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Malá Strana, Orlická, 349, Orlická 349, Malá Strana, 37501 Týn nad Vltavou |
|