STANISLAV KALLA
|
Neaktivní
od 06.08.2018
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
41501, 20239866, Teplice, Teplice, Trnovany, Jana Koziny, 1366, 10 |
|
STANISLAV KALLA
|
Neaktivní
od 06.08.2018
|
jednatel |
26.08.2015 |
Adresa: |
41501, 20239866, Teplice, Teplice, Trnovany, Jana Koziny, 1366, 10, Jana Koziny 1366/10, Trnovany, 41501 Teplice |
|
STANISLAV KALLA
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20209509, Rtyně nad Bílinou, Vrahožily, 25 |
|
STANISLAV KALLA
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
jednatel |
21.12.2012 |
Adresa: |
41501, 20209509, Teplice, Rtyně nad Bílinou, Vrahožily, 25, Vrahožily 25, 41501 Rtyně nad Bílinou |
|
Jaroslav Šitner
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
39852, 19793286, Tábor, Nadějkov, Sedlecká, 55 |
|
Jiří Krejčí
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
39001, 19820437, Tábor, Tábor, Dukelských bojovníků, 2527 |
|
JAROSLAV ŠITNER
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
39852, 19793286, Tábor, Nadějkov, Nadějkov, Sedlecká, 55, Sedlecká 55, 39852 Nadějkov |
|
Jiří Krejčí
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
Jednatel |
15.02.2002 |
Adresa: |
39003, 19820437, Tábor, Tábor, Tábor, Dukelských bojovníků, 2527, Dukelských bojovníků 2527/32, 39003 Tábor |
|
Ing. Pavel Volek
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
jednatel |
15.10.2001 |
Adresa: |
Tábor,Všechov čp.17, PSČ 391 31 p.Dražice |
|
Mgr. Milana Volková
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
jednatel |
15.10.2001 |
Adresa: |
Tábor,Všechov čp.17, PSČ 391 31 p.Dražice |
|
Ing. Pavel Volek
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
jednatel |
15.10.2001 |
Adresa: |
39131, 6613195, Tábor, Dražice, Dražice, 17, č.p. 17, 39131 Dražice |
|
Mgr. Milana Volková
|
Neaktivní
od 15.02.2002
|
jednatel |
15.10.2001 |
Adresa: |
39131, 6613195, Tábor, Dražice, Dražice, 17, č.p. 17, 39131 Dražice |
|