MILAN VITHA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
STANISLAVA BUCHTELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642639, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 329 |
|
MILAN VITHA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
STANISLAVA BUCHTELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.11.2021 |
Adresa: |
37344, 17642639, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 329, Jáchymovská 329, 37344 Zliv |
|
MILAN VITHA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642647, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642647, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
STANISLAVA BUCHTELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642639, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 329 |
|
MILAN VITHA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
STANISLAVA BUCHTELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2021
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
37344, 17642639, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 329, Jáchymovská 329, 37344 Zliv |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
37344, 17642647, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
MARTIN KOBLIHA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
Jiří Herman
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
místopředseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642647, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
Milan Vitha
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642647, Zliv, Jáchymovská, 330 |
|
Stanislava Buchtelíková
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642639, Zliv, Jáchymovská, 329 |
|
Jiří Herman
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
místopředseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
MILAN VITHA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642647, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 330, Jáchymovská 330, 37344 Zliv |
|
STANISLAVA BUCHTELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
26.06.2007 |
Adresa: |
37344, 17642639, České Budějovice, Zliv, Zliv, Jáchymovská, 329, Jáchymovská 329, 37344 Zliv |
|