JUDr FRANTIŠEK ŽÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.05.2021 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
JUDr FRANTIŠEK ŽÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.05.2021 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VLADIMÍR BIDOVSKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.02.2014 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
VLADIMÍR BIDOVSKÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.02.2014 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
KATEŘINA BERITOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
KATEŘINA BERITOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VÁCLAV HAMPEJS
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
místopředseda výboru |
13.02.2014 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
VÁCLAV HAMPEJS
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
místopředseda výboru |
13.02.2014 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VILIAM BROŽ
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
předseda výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
VLADIMÍR BIDOVSKÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
DALIBOR JAROŠ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32 |
|
VILIAM BROŽ
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
předseda výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
VLADIMÍR BIDOVSKÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2014
|
místopředseda výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
DALIBOR JAROŠ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
člen výboru |
19.01.2013 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Viliam Brož
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
předseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 995/32 |
|
Kateřina Beritová
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
člen výboru - ekonom |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 995/32 |
|
Václav Kadlec
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 995/32 |
|
VILIAM BROŽ
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
předseda výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
KATEŘINA BERITOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
člen výboru - ekonom |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Václav Kadlec
|
Neaktivní
od 19.01.2013
|
člen výboru |
22.02.2008 |
Adresa: |
37011, 23352213, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 995, 32, Fr. Ondříčka 995/32, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|