LUCIE PASTIEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8771154, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Míru, 757 |
|
RŮŽENA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
RŮŽENA DŮROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8770948, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 726 |
|
LUCIE PASTIEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8771154, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Míru, 757, Míru 757, 38241 Kaplice |
|
RŮŽENA SEDLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
RŮŽENA DŮROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.03.2021 |
Adresa: |
38241, 8770948, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 726, Šumavská 726, 38241 Kaplice |
|
RŮŽENA ŠIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Místopředseda výboru |
25.11.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
RŮŽENA ŠIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
Místopředseda výboru |
25.11.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
JOSEF MORONGA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
KVĚTA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
předseda výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
LUCIE PASTIEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8771154, Kaplice, Kaplice, Míru, 757 |
|
JOSEF MORONGA
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
LUCIE PASTIEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
člen výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8771154, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Míru, 757, Míru 757, 38241 Kaplice |
|
KVĚTA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
předseda výboru |
19.02.2016 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
Květa Baláková
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Předseda výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
8770999, Český Krumlov, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
Růžena Šišková
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Místopředseda výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
8770999, Český Krumlov, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
Růžena Sedláková
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Člen výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
8770999, Český Krumlov, Kaplice, Šumavská, 731 |
|
KVĚTA BALÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Předseda výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
RŮŽENA ŠIŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Místopředseda výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|
RŮŽENA SEDLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Člen výboru |
13.03.2002 |
Adresa: |
38241, 8770999, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Šumavská, 731, Šumavská 731, 38241 Kaplice |
|