Mag. Norbert Thumfart
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
101, 4204 Reichenau im Mühlkreis 90 |
|
Gerhard Kerschbaummayr
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
101, 4261 Rainbach, Summerau 219 |
|
Vlastislav Balek
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
59101, 3414523, Žďár nad Sázavou, Trnková, 1171/4 |
|
Mag. Norbert Thumfart
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
4204 Reichenau im Mühlkreis 90 |
|
Gerhard Kerschbaummayr
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
4261 Rainbach, Summerau 219 |
|
Vlastislav Balek
|
Neaktivní
od 01.07.2008
|
jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
59101, 3414523, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Trnková, 1171, 4, Trnková 1171/4, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Jindřich Čuda
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
29.03.2002 |
Adresa: |
59101, 3413985, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Luční, 12 |
|
ing. Jindřich Čuda
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
29.03.2002 |
Adresa: |
59101, 3413985, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Luční, 1058, 12, Luční 1058/12, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Václava Tulačková
|
Neaktivní
od 29.03.2002
|
Jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
16901, 22163158, Praha 6, Praha 6, Šlikova, 1317/52 |
|
Mag.Norbert Thumfart M.B.A.
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
101, 4204 Reichenau im Mühlkreis 90 |
|
Ing. Václava Tulačková
|
Neaktivní
od 29.03.2002
|
Jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
16900, 22163158, Praha, Břevnov, Šlikova, 1317, 52, Šlikova 1317/52, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mag.Norbert Thumfart M.B.A.
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
4204 Reichenau im Mühlkreis 90 |
|