PETR MEDEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
37701, 14809095, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, K Vilkám, 830, K Vilkám 830, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
KLÁRA KNOBLOCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
JAN BÁRTŮ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
37701, 14810263, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec IV, Nežárecká, 112, Nežárecká 112, Jindřichův Hradec IV, 37701 Jindřichův Hradec |
|
LIBUŠE OBDRŽÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2020 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
Mgr. JANA ŠOUSTAROVÁ BERANOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
22.06.2019 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
LADISLAVA SNÍŽKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
LIBUŠE OBDRŽÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
člen výboru |
15.08.2020 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. JANA ŠOUSTAROVÁ BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
předseda výboru |
22.06.2019 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
předseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
MILENA HLOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2020
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
předseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MILENA HLOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2020
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
LADISLAVA SNÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
místopředseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda výboru |
05.05.2014 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda výboru |
05.05.2014 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
LADISLAVA SNÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda výboru |
07.03.2014 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
LADISLAVA SNÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda výboru |
07.03.2014 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
DAGMAR HELEBRANDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
místopředseda výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2014
|
předseda výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 25996215, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Janderova, 1171 |
|
MILENA HLOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Otín, 89 |
|
DAGMAR HELEBRANDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
místopředseda výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. JANA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2014
|
předseda výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 25996215, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Janderova, 1171, Janderova 1171, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
MILENA HLOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen výboru |
21.02.2013 |
Adresa: |
37701, 14750783, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Otín, 89, Otín 89, 37701 Jindřichův Hradec |
|