PETR VANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2024 |
Adresa: |
37001, 23371455, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Skuherského, 2700, 16, Skuherského 2700/16, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
JAKUB JANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21740895, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22 |
|
Ing. PETR KRYŠTOF
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
28922, 79376894, Nymburk, Lysá nad Labem, Dvorce, 99 |
|
Ing. PETR KRYŠTOF
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
28922, 79376894, Nymburk, Lysá nad Labem, Dvorce, 99, Dvorce 99, 28922 Lysá nad Labem |
|
BENOIT BOUDIER
|
Neaktivní
od 05.08.2024
|
jednatel |
05.04.2023 |
Adresa: |
1181 EL Amstelveen, Gijsbrecht Van Amstellaan 40, Gijsbrecht Van Amstellaan 40, 1181 EL Amstelveen, Nizozemsko |
|
OLIVIER KÜHN
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
jednatel |
22.03.2023 |
Adresa: |
59211 Santes, 17 allée Catalaine, 17 allée Catalaine, 59211 Santes, Francie |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10, Široká 116/10, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
JAKUB JANDA
|
Neaktivní
od 05.08.2024
|
jednatel |
26.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21740895, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22, Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAKUB JANDA
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
Jednatel třídy A |
27.03.2022 |
Adresa: |
12000, 21740895, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22 |
|
JAKUB JANDA
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
Jednatel třídy A |
27.03.2022 |
Adresa: |
12000, 21740895, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 165, 22, Jana Masaryka 165/22, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MILOSLAV BOUČEK
|
Neaktivní
od 27.03.2022
|
jednatel třídy A |
16.12.2021 |
Adresa: |
15500, 22123725, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22 |
|
MILOSLAV BOUČEK
|
Neaktivní
od 27.03.2022
|
jednatel třídy A |
16.12.2021 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
Jednatel třídy B |
04.09.2020 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10 |
|
Ing. PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel třídy A |
04.09.2020 |
Adresa: |
18600, 27989500, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52a |
|
WILLY HUGO ELS LAURENT WALRAEVE
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel třídy A |
04.09.2020 |
Adresa: |
9840, Pinte, Den Duiver 30 |
|
Ing. PETR RYSKA
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel třídy A |
04.09.2020 |
Adresa: |
18600, 27989500, Praha, Karlín, Křižíkova, 53, 52a, Křižíkova 53/52a, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
WILLY HUGO ELS LAURENT WALRAEVE
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel třídy A |
04.09.2020 |
Adresa: |
Pinte, Den Duiver 30, 9840, Den Duiver 30, 9840 Pinte, Belgie |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
Jednatel třídy B |
04.09.2020 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10, Široká 116/10, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
BUDEX direct s.r.o.
06579329 |
Neaktivní
od 04.09.2020
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
37001, 16504674, České Budějovice, Planá, Planá, 67 |
|
BUDEX direct s.r.o.
06579329 |
Neaktivní
od 04.09.2020
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
37001, 16504674, České Budějovice, Planá, Planá, 67, č.p. 67, 37001 Planá |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
jednatel |
18.01.2017 |
Adresa: |
37001, 23341327, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Široká, 116, 10, Široká 116/10, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
37001, 31214339, České Budějovice, Závraty, Závraty, 33 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 18.01.2017
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
37001, 31214339, České Budějovice, Závraty, Závraty, 33, č.p. 33, 37001 Závraty |
|
KAREL HRON
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
jednatel |
16.10.2014 |
Adresa: |
37001, 28294114, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem, 229 |
|
KAREL HRON
|
Neaktivní
od 23.01.2019
|
jednatel |
16.10.2014 |
Adresa: |
37001, 28294114, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem, 229, Pod Lesem 229, Šindlovy Dvory, 37001 Litvínovice |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
37001, 19982674, Homole, Nové Homole, U Hřiště, 162 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
37001, 19982674, České Budějovice, Homole, Nové Homole, U Hřiště, 162, U Hřiště 162, Nové Homole, 37001 Homole |
|
KAREL HRON
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
37001, 28294114, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem, 229 |
|
KAREL HRON
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
37001, 28294114, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem, 229, Pod Lesem 229, Šindlovy Dvory, 37001 Litvínovice |
|
Ing. Pavel Schwarz
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
37001, 19982674, Homole, Nové Homole, 162 |
|
Ing. PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
37001, 19982674, České Budějovice, Homole, Nové Homole, U Hřiště, 162, U Hřiště 162, Nové Homole, 37001 Homole |
|
Pavel Schwarz
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
37001, 19982674, Homole, Nové Homole, 162 |
|
PAVEL SCHWARZ
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
18.10.2007 |
Adresa: |
37001, 19982674, České Budějovice, Homole, Nové Homole, U Hřiště, 162, U Hřiště 162, Nové Homole, 37001 Homole |
|
Irena Schwarzová
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
Jednatel |
29.04.2002 |
Adresa: |
37001, 19982674, České Budějovice, Nové Homole, 162 |
|
Irena Schwarzová
|
Neaktivní
od 18.10.2007
|
Jednatel |
29.04.2002 |
Adresa: |
37001, 19982674, České Budějovice, Homole, Nové Homole, U Hřiště, 162, U Hřiště 162, Nové Homole, 37001 Homole |
|