ANDRÉ BAUMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
Lichtenfels, Rotenhanstra e 7 |
|
THOMAS GREBNER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
Bad Staffelstein, OT Grundfeld |
|
ANDRÉ BAUMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
Lichtenfels, Rotenhanstra e 7, Rotenhanstra e 7, Lichtenfels, Německo |
|
THOMAS GREBNER
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
Bad Staffelstein, OT Grundfeld, OT Grundfeld, Bad Staffelstein, Německo |
|
MICHAL NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
39137, 26666812, Tábor, Chotoviny, Sedlečko, 47 |
|
MICHAL NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
39137, 26666812, Tábor, Chotoviny, Sedlečko, 47, Sedlečko 47, 39137 Chotoviny |
|
KATEŘINA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
39002, 25474561, Tábor, Tábor, Čekanice, Sportovní, 319 |
|
KATEŘINA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
29.06.2016 |
Adresa: |
39002, 25474561, Tábor, Tábor, Čekanice, Sportovní, 319, Sportovní 319, Čekanice, 39002 Tábor |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
39137, 26666812, Chotoviny, Sedlečko, 47 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
39137, 26666812, Chotoviny, Sedlečko, 47 |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
39137, 26666812, Tábor, Chotoviny, Sedlečko, 47, Sedlečko 47, 39137 Chotoviny |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
29.06.2007 |
Adresa: |
39137, 26666812, Tábor, Chotoviny, Sedlečko, 47, Sedlečko 47, 39137 Chotoviny |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
jednatel |
23.04.2004 |
Adresa: |
39137, 6628290, Chotoviny, K Václavu, 210 |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
jednatel |
23.04.2004 |
Adresa: |
39137, 6628290, Tábor, Chotoviny, Chotoviny, K Václavu, 210, K Václavu 210, 39137 Chotoviny |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
jednatel |
24.05.2002 |
Adresa: |
39137, 6628290, Tábor, Chotoviny, K Václavu, 210 |
|
Miloš Novák
|
Neaktivní
od 29.06.2007
|
jednatel |
24.05.2002 |
Adresa: |
39137, 6628290, Tábor, Chotoviny, Chotoviny, K Václavu, 210, K Václavu 210, 39137 Chotoviny |
|