FRANTIŠEK PEČENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8912297, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Družstevní, 1233 |
|
FRANTIŠEK PEČENKA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8912297, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Družstevní, 1233, Družstevní 1233, 39601 Humpolec |
|
Josef Pojezný
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
25768, 3071006, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice, 45 |
|
LUBOMÍR MARŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
39601, 8790566, Čejov, Čejov, 175 |
|
ALOIS ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
39601, 8913269, Humpolec, Humpolec, Lužická, 1334 |
|
ALOIS ZAVADIL
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
39601, 8913269, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Lužická, 1334, Lužická 1334, 39601 Humpolec |
|
JOSEF POJEZNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
25768, 3071006, Benešov, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice, 45, Vraždovy Lhotice 45, 25768 Dolní Kralovice |
|
LUBOMÍR MARŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.06.2014 |
Adresa: |
39601, 8790566, Pelhřimov, Čejov, Čejov, 175, č.p. 175, 39601 Čejov |
|
JOSEF POJEZNÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
25768, 3071006, Benešov, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice, 45 |
|
František Pečenka
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
39601, 8912297, Humpolec, Družstevní, 1233 |
|
JOSEF POJEZNÝ
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
25768, 3071006, Benešov, Dolní Kralovice, Vraždovy Lhotice, 45, Vraždovy Lhotice 45, 25768 Dolní Kralovice |
|
FRANTIŠEK PEČENKA
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
39601, 8912297, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Družstevní, 1233, Družstevní 1233, 39601 Humpolec |
|
Josef Pojezný
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
25768, 3069044, Benešov, Dolní Kralovice, Příčná, 22 |
|
Lubomír Maršík
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
39601, Pelhřimov, Humpolec, Čejov, 175 |
|
Alois Zavadil
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
39601, 8913269, Pelhřimov, Humpolec, Lužická, 1334 |
|
Josef Pojezný
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
25768, 3069044, Benešov, Dolní Kralovice, Dolní Kralovice, Příčná, 22, Příčná 22, 25768 Dolní Kralovice |
|
LUBOMÍR MARŠÍK
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
39601, 8790566, Pelhřimov, Čejov, Čejov, 175, č.p. 175, 39601 Čejov |
|
ALOIS ZAVADIL
|
Neaktivní
od 08.06.2014
|
jednatel |
21.05.2002 |
Adresa: |
39601, 8913269, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Lužická, 1334, Lužická 1334, 39601 Humpolec |
|