JIŘÍ ŠALDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.02.2019 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JIŘÍ ŠALDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.02.2019 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JAN TOMÁŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
JAN TOMÁŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.02.2019
|
člen výboru |
28.10.2018 |
Adresa: |
39301, 20140967, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1180 |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.02.2019
|
člen výboru |
28.10.2018 |
Adresa: |
39301, 20140967, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská, 1180, Pražská 1180, 39301 Pelhřimov |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 28.10.2018
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 28.10.2018
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
Marie Loukotová
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
17.03.2009 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
Martin Čermák
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
17.03.2009 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
Marie Loukotová
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
17.03.2009 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
MARTIN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
17.03.2009 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
30.05.2008 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
30.05.2008 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
Jiří Šalda
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
předseda |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
Marie Loukotová
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
Zdeněk Edr
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175 |
|
JIŘÍ ŠALDA
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
předseda |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
JOSEF LOUKOTA
|
Neaktivní
od 30.05.2008
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
Marie Loukotová
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|
Zdeněk Edr
|
Neaktivní
od 17.03.2009
|
člen |
26.11.2002 |
Adresa: |
39301, 20140916, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Rubešova, 1175, Rubešova 1175, 39301 Pelhřimov |
|