PETR JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2023 |
Adresa: |
39181, 79041175, Tábor, Borkovice, Borkovice, 121, č.p. 121, 39181 Borkovice |
|
PAVEL JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
39181, 28185277, Tábor, Borkovice, Borkovice, 115 |
|
PAVEL JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
39181, 28185277, Tábor, Borkovice, Borkovice, 115, č.p. 115, 39181 Borkovice |
|
PETR JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
39181, 6605249, Tábor, Borkovice, Borkovice, 47 |
|
PETR JECH
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
39181, 6605249, Tábor, Borkovice, Borkovice, 47, č.p. 47, 39181 Borkovice |
|
JIŘÍ JECH
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
39181, 6605249, Tábor, Borkovice, Borkovice, 47 |
|
JIŘÍ JECH
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
39181, 6605249, Tábor, Borkovice, Borkovice, 47, č.p. 47, 39181 Borkovice |
|
Jiří Jech
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39181, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Borkovice, 47 |
|
Petr Jech
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39181, 6722261, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště, 584 |
|
Pavel Jech
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39005, 19823509, Tábor, Tábor, Havanská, 2839 |
|
JIŘÍ JECH
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39181, 6605249, Tábor, Borkovice, Borkovice, 47, č.p. 47, 39181 Borkovice |
|
Petr Jech
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39181, 6722261, Tábor, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, 584, Blatské sídliště 584, Veselí nad Lužnicí I, 39181 Veselí nad Lužnicí |
|
Pavel Jech
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
02.12.2002 |
Adresa: |
39005, 19823509, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2839, 33, Havanská 2839/33, 39005 Tábor |
|