Václav Šindelář
|
Neaktivní
od 03.10.2006
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
37347, 20012446, Sedlec, 49 |
|
VÁCLAV ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 03.10.2006
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
37347, 20012446, České Budějovice, Sedlec, Sedlec, 49, č.p. 49, 37347 Sedlec |
|
Jiří Tomek
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
37005, 23353546, České Budějovice, České Budějovice, Netolická, 1144/3 |
|
Mgr. Marek Burian
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
28904, 1164155, Nymburk, Okřínek, Srbce, 23 |
|
Mgr. Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
14200, 21872490, Praha 4, Praha 4, Lukešova, 1512/61 |
|
Jiří Tomek
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
37005, 23353546, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Netolická, 1144, 3, Netolická 1144/3, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Mgr. Marek Burian
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
28904, 1164155, Nymburk, Okřínek, Srbce, 23, Srbce 23, 28904 Okřínek |
|
Mgr. Tomáš Hájek
|
Neaktivní
od 03.06.2009
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
14200, 21872490, Praha, Krč, Lukešova, 1512, 61, Lukešova 1512/61, Krč, 14200 Praha 4 |
|