Ing. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2023 |
Adresa: |
39701, 5514347, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 94, K Lipám 94, Hradiště, 39701 Písek |
|
HANA HRADSKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
39701, 5536669, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Smetanovo nám., 1521 |
|
HANA HRADSKÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2023
|
Jednatel |
06.03.2018 |
Adresa: |
39701, 5536669, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Smetanovo nám., 1521, Smetanovo nám. 1521, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
Jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
39701, 5514347, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 94 |
|
Ing. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 06.03.2018
|
Jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
39701, 5514347, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 94, K Lipám 94, Hradiště, 39701 Písek |
|
Ing. Přemysl Růžička
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Jednatel |
29.12.2005 |
Adresa: |
39701, 5514347, Písek, K Lipám, 94 |
|
Ing. PŘEMYSL RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Jednatel |
29.12.2005 |
Adresa: |
39701, 5514347, Písek, Písek, Hradiště, K Lipám, 94, K Lipám 94, Hradiště, 39701 Písek |
|
Ing.arch. Pavel Veřtát
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
Jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
39701, 5535760, Písek, Písek, Máchova, 1429 |
|
Ing. Přemysl Růžička
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
Jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
39701, 5536669, Písek, Písek, Smetanovo nám., 1521 |
|
Ing.arch. Pavel Veřtát
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
Jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
39701, 5535760, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Máchova, 1429, Máchova 1429, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Přemysl Růžička
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
Jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
39701, 5536669, Písek, Písek, Budějovické Předměstí, Smetanovo nám., 1521, Smetanovo nám. 1521, Budějovické Předměstí, 39701 Písek |
|