BOHUMIL PÍPAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.10.2022 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
předseda výboru |
19.09.2017 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
místopředseda výboru |
19.09.2017 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
předseda výboru |
19.09.2017 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
místopředseda výboru |
19.09.2017 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
předseda výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
člen výboru |
29.11.2016 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
Bohumil Pípal
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
Jaroslav Markvart
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Osvobození, 1696 |
|
Vladimír Kubeš
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
předseda výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
Jaroslav Markvart
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1696, Osvobození 1696, 39301 Pelhřimov |
|
VLADIMÍR KUBEŠ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
Bohumil Pípal
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda výboru |
16.03.2004 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
Štěpán Hájek
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
16.03.2004 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Osvobození, 1696 |
|
Štěpán Hájek
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
16.03.2004 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1696, Osvobození 1696, 39301 Pelhřimov |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
předseda výboru |
16.03.2004 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
Martin Roh
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
předseda výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20147007, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1790 |
|
Bohumil Pípal
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
člen výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789 |
|
Jaroslav Markvart
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1696 |
|
Martin Roh
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
předseda výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20147007, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1790, Táborská 1790, 39301 Pelhřimov |
|
BOHUMIL PÍPAL
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
člen výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20146990, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1789, Táborská 1789, 39301 Pelhřimov |
|
Jaroslav Markvart
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
22.01.2003 |
Adresa: |
39301, 20146108, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Osvobození, 1696, Osvobození 1696, 39301 Pelhřimov |
|